Hanes ariannol LIVERPOOL SAILORS' HOME TRUST

Rhif yr elusen: 515183
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2011 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2014 31/03/2015
Cyfanswm Incwm Gros £1.90k £1.91k £2.26k £188 £181
Cyfanswm gwariant £14.87k £17.07k £18.25k £23.54k £24.12k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A