Ymddiriedolwyr HOPE MANSELL VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 1187970

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (6 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elaine Beverly Shaw | Cadeirydd | 09 April 2018 |
|
|
||||
Kenneth Robert Young | Ymddiriedolwr | 29 June 2021 |
|
|
||||
Peter James Hollinshead | Ymddiriedolwr | 01 March 2020 |
|
|
||||
CHARLOTTE MARY GODFREY | Ymddiriedolwr | 01 March 2020 |
|
|||||
JANET ELIZABETH POWELL | Ymddiriedolwr | 01 March 2020 |
|
|||||
Mary Lesley Wheeler | Ymddiriedolwr | 01 March 2020 |
|
|||||
Catherine Louise Lewis | Ymddiriedolwr | 25 September 2017 |
|
|
||||
David Alan Weber | Ymddiriedolwr | 05 April 2016 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.