Hanes ariannol ENDMOOR VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 515557
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2019 31/10/2020 31/10/2021 31/10/2022 31/10/2023
Cyfanswm Incwm Gros £9.46k £15.77k £23.27k £8.01k £9.55k
Cyfanswm gwariant £13.12k £6.48k £9.57k £15.20k £8.56k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.00k £19.43k N/A N/A