Hanes ariannol ROTARY CLUB OF BLACKBURN WEST TRUST FUND

Rhif yr elusen: 515868
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2007 30/06/2008 30/06/2009 30/06/2010 30/06/2011
Cyfanswm Incwm Gros £4.65k £3.90k £7.07k £4.76k £1.86k
Cyfanswm gwariant £4.39k £4.09k £7.21k £8.81k £2.31k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A