Ymddiriedolwyr KIDSBANK CHESTER

Rhif yr elusen: 1190234
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Michael George Denby Cadeirydd 23 April 2024
Dim ar gofnod
Katherine Rebecca Mylchreest Ymddiriedolwr 23 April 2024
Dim ar gofnod
Katie Rose Henderson Ymddiriedolwr 23 April 2024
Dim ar gofnod
Danielle Millington Ymddiriedolwr 10 May 2022
Dim ar gofnod
Laura Bellis Ymddiriedolwr 24 February 2021
Dim ar gofnod
Christine Howse Ymddiriedolwr 20 September 2019
Dim ar gofnod
Joanna Kirsty Nutt Ymddiriedolwr 20 May 2019
Dim ar gofnod