Hanes ariannol FRIENDS OF POYNTON COUNTY HIGH SCHOOL

Rhif yr elusen: 516028
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/07/2020 05/07/2021 05/07/2022 05/07/2023 05/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £6.75k £7.26k £6.37k £1.81k £2.12k
Cyfanswm gwariant £44.52k £7.50k £0 £0 £23.11k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A