Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF HEATHCOTE
Rhif yr elusen: 1189550

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Rob Budd | Cadeirydd | 13 May 2018 |
|
|
||||
Andrew Armitage | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Joanna Worthington Strange | Ymddiriedolwr | 20 November 2023 |
|
|
||||
Joanna Elizabeth May Killick | Ymddiriedolwr | 18 September 2023 |
|
|
||||
Caroline McKenzie | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Sian Hunt | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Christine Mort | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Leanne Chambers | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Bridget Esther Pastores | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Mark Pearson Lloyd | Ymddiriedolwr | 09 May 2021 |
|
|
||||
Daniel Christopher Gallacher | Ymddiriedolwr | 13 May 2018 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.