Hanes ariannol SCHOOLS OUTREACH LIMITED

Rhif yr elusen: 516184
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2006 31/03/2007 31/03/2008 31/03/2009 31/03/2010
Cyfanswm Incwm Gros £233.25k £188.77k £197.51k £185.26k £74.13k
Cyfanswm gwariant £249.16k £225.67k £208.64k £135.26k £106.14k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A