ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ALL SAINTS, MACCLESFIELD
Rhif yr elusen: 1193160
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Andrew Barrington Williams | Cadeirydd | 19 March 2018 |
|
|
||||
Brian James Gleaves | Ymddiriedolwr | 04 October 2020 |
|
|
||||
Stephen William Gaskell | Ymddiriedolwr | 04 October 2020 |
|
|
||||
CHRISTINE CAMPBELL-KELLY | Ymddiriedolwr | 04 October 2020 |
|
|||||
Michael James Smithers | Ymddiriedolwr | 04 October 2020 |
|
|
||||
Anthony James Hallatt | Ymddiriedolwr | 04 October 2020 |
|
|
||||
Ronald Edward Sherwin | Ymddiriedolwr | 04 October 2020 |
|
|
||||
Malcolm Maginn | Ymddiriedolwr | 04 October 2020 |
|
|
||||
Jane Ann Palmer | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|
||||
Carol Elisabeth Fieldhouse | Ymddiriedolwr | 15 March 2019 |
|
|
||||
Philip Charles Marsh | Ymddiriedolwr | 22 April 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.