Hanes ariannol H A TAYLOR FUND

Rhif yr elusen: 516428
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 07/05/2020 07/05/2021 07/05/2022 07/05/2023 07/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £26.79k £31.89k £23.34k £26.16k £27.38k
Cyfanswm gwariant £29.57k £37.20k £34.81k £28.11k £35.38k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A