Ymddiriedolwyr STONEBROOM COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 516459

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johnathon Stephen Walmsley | Ymddiriedolwr | 31 March 2025 |
|
|
||||
David Kevan Mulliss | Ymddiriedolwr | 31 March 2025 |
|
|
||||
Kelly Marie Mulliss | Ymddiriedolwr | 31 March 2025 |
|
|
||||
Paul Ian Smith | Ymddiriedolwr | 17 March 2025 |
|
|
||||
Ann Else | Ymddiriedolwr | 17 March 2025 |
|
|
||||
Angela Jane Rhodes | Ymddiriedolwr | 17 March 2025 |
|
|
||||
Joy Keeton | Ymddiriedolwr | 22 July 2024 |
|
|
||||
Kathleen Cresswell | Ymddiriedolwr | 25 October 2022 |
|
|
||||
Cliff Whitehead | Ymddiriedolwr | 24 May 2022 |
|
|
||||
Kath Adams | Ymddiriedolwr | 21 February 2020 |
|
|
||||
LIZ BROWN | Ymddiriedolwr | 21 November 2016 |
|
|
||||
ANN BARRATT | Ymddiriedolwr | 19 November 2012 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.