Ymddiriedolwyr HUDDERSFIELD AND DISTRICT UNIVERSITY OF THE THIRD AGE
Rhif yr elusen: 516502
Cyfredol
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diana Wilson | Ymddiriedolwr | 25 October 2023 |
|
|
||||
Janet Forde | Ymddiriedolwr | 25 October 2023 |
|
|
||||
Mike Scholes | Ymddiriedolwr | 25 October 2023 |
|
|
||||
John May | Ymddiriedolwr | 24 March 2021 |
|
|
||||
Sue May | Ymddiriedolwr | 24 March 2021 |
|
|
||||
Brian Farrand | Ymddiriedolwr | 24 March 2021 |
|
|
||||
Isabel Foster | Ymddiriedolwr | 24 March 2021 |
|
|
||||
Dallas Cliff | Ymddiriedolwr | 31 October 2018 |
|
|
||||
Jenny Eaglestone | Ymddiriedolwr | 31 October 2018 |
|
|
||||
ALISON NEWBERY | Ymddiriedolwr | 27 October 2017 |
|
|
||||
Moira Marshall | Ymddiriedolwr | 04 December 2013 |
|
|
||||
JOHN DIXON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.