Hanes ariannol QUEEN'S PARK HIGH SCHOOL ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 516570
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 04/09/2019 04/09/2020 04/09/2021 04/09/2022 04/09/2023
Cyfanswm Incwm Gros £13.51k £13.87k £7.07k £11.42k £10.85k
Cyfanswm gwariant £19.79k £22.22k £3.14k £3.69k £7.78k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A