Ymddiriedolwyr SONORO
Rhif yr elusen: 1196048

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETER CHARLES FLETCHER HICKSON MA FCA | Cadeirydd | 18 January 2017 |
|
|
||||
Melanie Liv Hancox | Ymddiriedolwr | 04 January 2023 |
|
|
||||
Phiroz Rusi Dalal | Ymddiriedolwr | 02 November 2022 |
|
|
||||
Elizabeth Ann Neale | Ymddiriedolwr | 13 July 2022 |
|
|
||||
Helen Elizabeth Wills | Ymddiriedolwr | 29 June 2018 |
|
|
||||
Neil Dennis | Ymddiriedolwr | 29 June 2018 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.