Ymddiriedolwyr WOOD GREEN RIDING FOR THE DISABLED ASSOCIATION INCORPORATING CARRIAGE DRIVING

Rhif yr elusen: 1191398
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Steven Pollard Cadeirydd 30 October 2020
Dim ar gofnod
Jane Buckham Ymddiriedolwr 01 April 2024
Dim ar gofnod
Paula Salvi Ymddiriedolwr 01 April 2024
Dim ar gofnod
Sarah Croft Ymddiriedolwr 10 December 2023
Dim ar gofnod
Laura Travis Ymddiriedolwr 01 December 2023
Dim ar gofnod
Jeanette Soer Ymddiriedolwr 30 October 2020
Dim ar gofnod
Andrea Marie Farnden Ymddiriedolwr 22 October 2021
Dim ar gofnod
Peter Daum Ymddiriedolwr 30 October 2020
Dim ar gofnod
Angela Pollard Ymddiriedolwr 30 October 2020
Dim ar gofnod
Rosalind Brown Ymddiriedolwr 30 October 2020
Dim ar gofnod