Hanes ariannol CHEADLE WOMENS INSTITUTE

Rhif yr elusen: 516858
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2004 31/03/2005 31/03/2006 31/03/2007 31/03/2008
Cyfanswm Incwm Gros £1.61k £2.07k £2.70k £1.23k £1.52k
Cyfanswm gwariant £1.66k £1.73k £2.77k £1.42k £1.23k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A