Dogfen lywodraethu THE ASSOCIATION OF HISTORY TEACHERS IN WALES
Rhif yr elusen: 517123
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 9 NOVEMBER 1985 AS AMENDED 5 JULY 1986,27 JUNE 1987,25 JUNE 1988, AND 30 JUNE 1990.
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE AND ADVANCE PUBLIC EDUCATION IN THE STUDY AND TEACHING OF HISTORY AND ALLIED SUBJECTS IN WALES.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
WALES
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.