Ymddiriedolwyr CRANBROOK BAPTIST CHURCH

Rhif yr elusen: 1193925
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Sam Nelli Ymddiriedolwr 01 June 2024
Dim ar gofnod
Charmaine Anne-Marie Russell Ymddiriedolwr 22 May 2022
Dim ar gofnod
Rev Gilson Gwendu Ymddiriedolwr 01 February 2021
Dim ar gofnod
Norhann Brigid Crowley Ymddiriedolwr 01 January 2021
Dim ar gofnod
Mark Durdle Ymddiriedolwr 01 January 2019
Dim ar gofnod