Ymddiriedolwyr INSPIRE FOUNDATION NOTTINGHAM
Rhif yr elusen: 1193890

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor Elvira Perez Vallejos | Cadeirydd | 08 July 2023 |
|
|
||||
Dominic Price | Ymddiriedolwr | 18 February 2024 |
|
|
||||
Sorin Nica | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Dr Symeon Dionysis | Ymddiriedolwr | 27 November 2021 |
|
|
||||
Dr Adrian Cornelius Marinescu | Ymddiriedolwr | 22 March 2021 |
|
|
||||
Dr Horia Alexandru Maior | Ymddiriedolwr | 22 March 2021 |
|
|
||||
Andrei Mihai Rotaru BA and LLM | Ymddiriedolwr | 22 March 2021 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.