Ymddiriedolwyr ARCADE ARTS LTD
Rhif yr elusen: 1194711

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joanna Clare Crowley | Cadeirydd | 12 November 2021 |
|
|
||||
Jane Avison | Ymddiriedolwr | 09 December 2024 |
|
|||||
Katharine Victoria McMullen | Ymddiriedolwr | 09 December 2024 |
|
|
||||
Marcus Paul Romer | Ymddiriedolwr | 31 August 2023 |
|
|
||||
Ysabelle Wombwell | Ymddiriedolwr | 23 September 2022 |
|
|
||||
Dr Kelsie Acton | Ymddiriedolwr | 13 September 2022 |
|
|
||||
Thomas Stephenson | Ymddiriedolwr | 19 September 2021 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.