Hanes ariannol THE SURGICAL GASTRO ENTEROLOGICAL RESEARCH AND TRUST FUND

Rhif yr elusen: 517789
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2004 31/03/2005 31/03/2009 31/03/2010 31/03/2011
Cyfanswm Incwm Gros £730 £758 £1.57k £0 £0
Cyfanswm gwariant £9.50k £8.82k £484 £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A