ymddiriedolwyr HIGH PEAK COMMUNITY ARTS LIMITED
Rhif yr elusen: 517887
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANN MARGARET LYON | Cadeirydd | 05 November 2013 |
|
|
||||
Susan Jane Nathan | Ymddiriedolwr | 05 June 2024 |
|
|
||||
Gillian Mary Scott | Ymddiriedolwr | 09 November 2023 |
|
|||||
Lorna Ann Young | Ymddiriedolwr | 09 November 2023 |
|
|
||||
Barbara Walmsley | Ymddiriedolwr | 25 November 2021 |
|
|
||||
Andrew Worrall | Ymddiriedolwr | 25 November 2021 |
|
|
||||
Caroline Storr | Ymddiriedolwr | 13 November 2019 |
|
|
||||
Katherine Maia Preston | Ymddiriedolwr | 21 November 2016 |
|
|
||||
DAWN BRYAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PAMELA GARSIDE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.