Ymddiriedolwyr MEN IN SHEDS BARTON

Rhif yr elusen: 1194210
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Gary David Delves Cadeirydd 21 June 2022
Dim ar gofnod
RICHARD SUMMERFIELD Ymddiriedolwr 12 July 2022
Dim ar gofnod
Brian Henry Ernest Wald Ymddiriedolwr 11 January 2022
Dim ar gofnod
John Farrow Ymddiriedolwr 21 March 2020
Dim ar gofnod
Peter Robert Kipling Ymddiriedolwr 01 November 2019
Dim ar gofnod