ymddiriedolwyr CHARITY FOR THE USHER GALLERY
Rhif yr elusen: 1196647
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAN HARRUP WALTER | Cadeirydd | 25 October 2019 |
|
|||||
Dr Kevin Christopher Byron | Ymddiriedolwr | 18 November 2021 |
|
|||||
Hilary Lee Bower | Ymddiriedolwr | 18 November 2021 |
|
|
||||
George Lockwood | Ymddiriedolwr | 18 November 2021 |
|
|
||||
Nicola Denby | Ymddiriedolwr | 18 November 2021 |
|
|
||||
Claire Van Cleave Brainerd | Ymddiriedolwr | 18 November 2021 |
|
|
||||
Matthew Newcomb Field | Ymddiriedolwr | 23 April 2021 |
|
|
||||
Nicholas Jones | Ymddiriedolwr | 28 September 2018 |
|
|
||||
Lord Patrick Thomas Cormack | Ymddiriedolwr | 23 February 2018 |
|
|||||
Philip Keith Bowman | Ymddiriedolwr | 22 April 2016 |
|
|
||||
Jennifer Wenham Whitton | Ymddiriedolwr | 04 April 2014 |
|
|
||||
Councillor Robert Bernard Parker | Ymddiriedolwr | 04 July 2013 |
|
|
||||
Janita Hazel Gleadow Elton | Ymddiriedolwr | 31 March 2004 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.