Hanes ariannol LIFE CHURCH INTERNATIONAL

Rhif yr elusen: 518414
Elusen a dynnwyd

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 28/02/2016 28/02/2017 28/02/2018 28/02/2019 29/02/2020
Cyfanswm Incwm Gros £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm gwariant £0 £0 £0 £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 £0 N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 £0 N/A N/A N/A