Hanes ariannol WORCESTER CATHEDRAL CHOIR CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 518805
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2017 31/08/2018 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021
Cyfanswm Incwm Gros £7.82k £7.87k £4.41k £5.96k £1.07k
Cyfanswm gwariant £9.60k £6.51k £4.02k £2.60k £1.57k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A