Hanes ariannol MERSEYSIDE WELFARE RIGHTS RESOURCE CENTRE LTD

Rhif yr elusen: 519185
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2011 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2014 31/03/2015
Cyfanswm Incwm Gros £633.14k £570.93k £645.23k £393.43k £335.22k
Cyfanswm gwariant £639.68k £610.77k £631.60k £377.89k £368.13k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £30.00k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £75.00k
Incwm o roddion a chymynroddion £312.74k £325.82k £334.97k N/A N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 N/A N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol £319.18k £242.99k £308.07k N/A N/A
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 N/A N/A
Incwm - Buddsoddiad £1.22k £2.14k £2.19k N/A N/A
Incwm - Arall £0 £0 £0 N/A N/A
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 N/A N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £583.15k £610.77k £574.43k N/A N/A
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu £55.99k £0 £57.17k N/A N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 N/A N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 N/A N/A
Gwariant - Arall £545 £0 £0 N/A N/A