Ymddiriedolwyr WELS CHURCH

Rhif yr elusen: 1202120
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
David Michael Hagedorn Ymddiriedolwr 09 January 2025
Dim ar gofnod
Dr Kamran Naseem Ymddiriedolwr 12 September 2024
Dim ar gofnod
Stefan Felgenhauer Ymddiriedolwr 13 August 2023
Dim ar gofnod
Pastor Joshua Martin Ymddiriedolwr 13 August 2023
Dim ar gofnod
Lawrence George McCatty Ymddiriedolwr 01 March 2023
Dim ar gofnod
Caroline Mary McCatty Ymddiriedolwr 08 July 2022
Dim ar gofnod