ymddiriedolwyr 7TH MORETON (SACRED HEART) SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 520276
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (104 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emma Banks Miss | Cadeirydd | 16 February 2021 |
|
|
||||
Caroline Aspey | Ymddiriedolwr | 25 January 2023 |
|
|
||||
Mark Williamson | Ymddiriedolwr | 25 January 2023 |
|
|
||||
Rachel Myatt | Ymddiriedolwr | 01 May 2020 |
|
|
||||
Joanne Locke | Ymddiriedolwr | 01 February 2020 |
|
|
||||
REBECCA LEE | Ymddiriedolwr | 04 November 2014 |
|
|
||||
ALISON STERLING | Ymddiriedolwr | 23 June 2014 |
|
|
||||
IAN STANLEY | Ymddiriedolwr | 23 June 2014 |
|
|
||||
EMMA STANLEY | Ymddiriedolwr | 27 January 2013 |
|
|
||||
ANN MARY WARD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID GERALD LEE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BRIAN STIRLING | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.