Hanes ariannol BELTON VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 521390
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/01/2020 31/01/2021 31/01/2022 31/01/2023 31/01/2024
Cyfanswm Incwm Gros £27.65k £23.72k £23.72k £22.64k £23.46k
Cyfanswm gwariant £24.32k £21.13k £21.13k £17.79k £17.39k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £250
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.00k £10.00k N/A £500