Hanes ariannol VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 521515
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £9.36k £26.51k £16.52k £7.64k £19.66k
Cyfanswm gwariant £9.94k £5.78k £12.00k £20.39k £17.77k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £22.76k £12.36k N/A £2.24k