Ymddiriedolwyr COLWELL BAPTIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1202973

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev David John Burton | Cadeirydd | 16 August 2018 |
|
|
||||
Nigel Maurice Steady | Ymddiriedolwr | 23 May 2024 |
|
|
||||
Alison Phillips | Ymddiriedolwr | 23 May 2024 |
|
|
||||
Stephen Martin Smith | Ymddiriedolwr | 30 March 2023 |
|
|
||||
Ann Eakins | Ymddiriedolwr | 31 March 2022 |
|
|
||||
Pamela Joan Bird | Ymddiriedolwr | 23 May 2010 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.