Hanes ariannol EAST LANCASHIRE COUNTY SCOUT COUNCIL

Rhif yr elusen: 521711
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £120.36k £58.27k £78.39k £178.38k £106.51k
Cyfanswm gwariant £135.36k £53.05k £72.85k £154.27k £95.77k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £25.00k £18.72k £5.89k N/A N/A