ymddiriedolwyr THE FORESTERS' HORN GROUP RIDING FOR THE DISABLED ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1203527
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valerie Jones | Ymddiriedolwr | 30 June 2023 |
|
|
||||
Dr Andrew Smethurst | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|
||||
Heather Margaret Gradden | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|
||||
Christine Anne Millsted | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|
||||
Dr Celia Rosamund Parry | Ymddiriedolwr | 11 August 2020 |
|
|
||||
Christine Timson | Ymddiriedolwr | 11 August 2020 |
|
|
||||
Rachel Louise Williams | Ymddiriedolwr | 03 June 2019 |
|
|
||||
FIONA WRIGHT | Ymddiriedolwr | 31 January 2013 |
|
|
||||
Christine Elizabeth Potts | Ymddiriedolwr | 16 May 2011 |
|
|
||||
Ruth Carolyn Bedford | Ymddiriedolwr | 16 May 2011 |
|
|
||||
Moira Pemberton | Ymddiriedolwr | 16 May 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.