ymddiriedolwyr PICKLESCOTT VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 522568
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosalind Mary Crook | Ymddiriedolwr | 06 March 2024 |
|
|
||||
Donna Maria Robinson | Ymddiriedolwr | 07 September 2022 |
|
|
||||
Christine Gibson | Ymddiriedolwr | 02 February 2022 |
|
|
||||
Clare Davis | Ymddiriedolwr | 02 February 2022 |
|
|
||||
Stephen Day | Ymddiriedolwr | 16 February 2021 |
|
|
||||
Ruth Elizabeth McKim | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
TONY PHILLIPS | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.