Hanes ariannol PELSALL COMMUNITY ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 522760
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £102.66k £72.82k £104.65k £123.27k £146.63k
Cyfanswm gwariant £56.87k £84.44k £88.77k £139.52k £151.77k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £34.84k £57.86k £10.00k £28.00k £10.00k