Ymddiriedolwyr GREAT BRIDGEFORD VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 522764

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phillip Causer | Cadeirydd | 14 September 2021 |
|
|
||||
Chris Roberts | Ymddiriedolwr | 14 March 2023 |
|
|
||||
Mark Turnbull | Ymddiriedolwr | 10 September 2019 |
|
|
||||
Angela Carol Ann Jones | Ymddiriedolwr | 10 October 2018 |
|
|
||||
Norman Greatholder | Ymddiriedolwr | 04 July 2018 |
|
|
||||
Sheila Ingle | Ymddiriedolwr | 06 June 2018 |
|
|
||||
Leslie Joan Longstaff | Ymddiriedolwr | 06 June 2018 |
|
|
||||
Pamela Kulikowski | Ymddiriedolwr | 06 June 2018 |
|
|
||||
Joan Ann Blake | Ymddiriedolwr | 06 June 2018 |
|
|
||||
Denise Clare Perry-Miller | Ymddiriedolwr | 06 June 2018 |
|
|
||||
PETER DAVID LONGSTAFF | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.