Hanes ariannol TITTENSOR VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 522774
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £22.55k £28.96k £31.54k £29.73k £28.51k
Cyfanswm gwariant £19.49k £12.61k £20.45k £30.89k £31.46k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £200 £200 N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £300 £18.79k £3.20k N/A £300