Ymddiriedolwyr THE KING GEORGE VI MEMORIAL HALL
Rhif yr elusen: 522934

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELANIE Davies | Cadeirydd | 18 September 2012 |
|
|
||||
Emma Rowe | Ymddiriedolwr | 07 July 2024 |
|
|
||||
Vivienne Thoms | Ymddiriedolwr | 15 October 2023 |
|
|
||||
Graeme Findlay | Ymddiriedolwr | 07 July 2023 |
|
|
||||
Sarah Elliot | Ymddiriedolwr | 26 August 2021 |
|
|
||||
Nova Storey | Ymddiriedolwr | 26 August 2021 |
|
|
||||
Angela Haden | Ymddiriedolwr | 16 October 2017 |
|
|
||||
Doug Brown | Ymddiriedolwr | 30 July 2015 |
|
|
||||
Isobel Walker | Ymddiriedolwr | 07 July 2010 |
|
|
||||
Valerie Sperry | Ymddiriedolwr | 01 January 2010 |
|
|
||||
DERRICK HANCOCK | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.