Hanes ariannol MOORSHOLM MEMORIAL HALL

Rhif yr elusen: 523385
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £8.40k £15.85k £27.20k £6.52k £17.30k
Cyfanswm gwariant £5.16k £5.09k £7.84k £49.33k £13.63k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £220 N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £13.40k £19.54k N/A £1.08k