ymddiriedolwyr EMLEY MOOR MINERS RECREATION GROUND AND INSTITUTE
Rhif yr elusen: 523597
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MICHAEL LIDDIARD | Cadeirydd |
|
|
|||||
Richard Oates | Ymddiriedolwr | 23 June 2021 |
|
|
||||
Valerie May Liddiard | Ymddiriedolwr | 20 September 2020 |
|
|
||||
Joanna Mary Gray | Ymddiriedolwr | 06 May 2020 |
|
|
||||
Gavin Adamson | Ymddiriedolwr | 10 June 2014 |
|
|
||||
Michael Wood | Ymddiriedolwr | 10 June 2014 |
|
|||||
JOHN CLARKSON | Ymddiriedolwr | 09 February 2012 |
|
|||||
KENNETH TAYLOR | Ymddiriedolwr | 09 February 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.