Hanes ariannol SETTLE AREA SWIMMING POOL

Rhif yr elusen: 523831
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2015 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019
Cyfanswm Incwm Gros £202.42k £203.72k £233.91k £248.84k £0
Cyfanswm gwariant £185.34k £195.27k £234.51k £177.16k £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 £0 £0 N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £18.00k £0 £2.10k N/A N/A