Hanes ariannol LLANBEDR AND TALYBONT WAR MEMORIAL HALL

Rhif yr elusen: 523847
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £16.00k £25.32k £8.62k £38.88k £15.01k
Cyfanswm gwariant £14.27k £13.37k £8.50k £22.92k £19.84k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £8.10k N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £25.06k N/A N/A £729