Hanes ariannol THE CARDIGANSHIRE COUNTY FEDERATION YOUNG FARMERS' CLUBS
Rhif yr elusen: 523877
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2012 | 30/06/2013 | 30/06/2014 | 30/06/2015 | 30/06/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £180.88k | £109.65k | £137.93k | £121.32k | £138.25k | |
|
Cyfanswm gwariant | £160.47k | £119.53k | £138.05k | £117.59k | £135.26k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £14.00k | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £20.29k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.