Ymddiriedolwyr SHROPSHIRE FEDERATION OF YOUNG FARMERS CLUBS
Rhif yr elusen: 524412

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Hardy | Ymddiriedolwr | 30 January 2025 |
|
|||||
James Henderson | Ymddiriedolwr | 29 October 2024 |
|
|
||||
William Warner | Ymddiriedolwr | 21 October 2023 |
|
|
||||
Camilla Preece | Ymddiriedolwr | 21 October 2023 |
|
|
||||
Rachel Jones | Ymddiriedolwr | 21 October 2023 |
|
|
||||
Kathleen Morris | Ymddiriedolwr | 22 October 2022 |
|
|
||||
Max Porter | Ymddiriedolwr | 22 October 2022 |
|
|
||||
Christina Evans | Ymddiriedolwr | 24 October 2020 |
|
|
||||
David Roberts | Ymddiriedolwr | 13 October 2018 |
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.