Ymddiriedolwyr 5TH SKIPTON (PARISH CHURCH) GROUP - OF BOY SCOUTS
Rhif yr elusen: 524810

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mohammed Hossein Djavanroodi | Cadeirydd | 08 June 2023 |
|
|
||||
Caroline Elizabeth Williamson | Ymddiriedolwr | 18 September 2024 |
|
|
||||
Carol Metcalfe | Ymddiriedolwr | 23 May 2024 |
|
|
||||
Martin Williamson | Ymddiriedolwr | 23 May 2024 |
|
|
||||
Katherine Helen Sorsby | Ymddiriedolwr | 23 May 2024 |
|
|
||||
Catherine Mary Walton-Brown | Ymddiriedolwr | 23 May 2024 |
|
|
||||
Euan David Hilton | Ymddiriedolwr | 23 May 2024 |
|
|
||||
Gary Sorsby | Ymddiriedolwr | 10 November 2023 |
|
|
||||
Jonathan Stubbs | Ymddiriedolwr | 01 April 2020 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.