Hanes ariannol 49TH CARDIFF SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 524914
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.17k | £6.91k | £17.50k | £5.65k | £11.94k | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.74k | £9.82k | £10.17k | £7.37k | £9.89k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £289 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £10.00k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.