ymddiriedolwyr Sketty Scout Group
Rhif yr elusen: 524952
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Spencer Jones | Cadeirydd | 04 September 2017 |
|
|
||||
Margaret Anne Roberts | Ymddiriedolwr | 02 October 2023 |
|
|
||||
Naomi Jane Webborn | Ymddiriedolwr | 26 September 2022 |
|
|
||||
Craig Seaman | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Daniel Edward Whitehouse | Ymddiriedolwr | 01 October 2019 |
|
|
||||
Owain Edward Jones | Ymddiriedolwr | 04 September 2019 |
|
|
||||
Richard Anthony Organ | Ymddiriedolwr | 04 September 2019 |
|
|
||||
David Paul Prince | Ymddiriedolwr | 04 September 2019 |
|
|
||||
Anthony James Bishop | Ymddiriedolwr | 04 September 2019 |
|
|
||||
Jennifer Aazem | Ymddiriedolwr | 01 April 2016 |
|
|
||||
Stephen David Burgess | Ymddiriedolwr | 01 April 2016 |
|
|
||||
Penelope Sarah Gruffydd | Ymddiriedolwr | 01 April 2016 |
|
|
||||
Gareth Wyn Parry | Ymddiriedolwr | 01 April 2016 |
|
|
||||
Elaine Terry Clark | Ymddiriedolwr | 13 May 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.