ymddiriedolwyr 1ST WEST PONTNEWYDD SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 525084
Mae'r elusen yn ansolfent
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iwona Anna Cichon | Ymddiriedolwr | 16 July 2024 |
|
|
||||
Jennifer Anne Marsh | Ymddiriedolwr | 16 July 2024 |
|
|
||||
Trudi Gough | Ymddiriedolwr | 06 June 2023 |
|
|
||||
Sian Louise Buxton | Ymddiriedolwr | 10 November 2022 |
|
|
||||
Stephen Brian Vincent | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Tobius Tomas Gough | Ymddiriedolwr | 06 September 2022 |
|
|
||||
Michelle Kirsty Martin | Ymddiriedolwr | 06 June 2022 |
|
|
||||
Mary Barnett | Ymddiriedolwr | 21 January 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.