Hanes ariannol ST JOHN'S SCHOOL (NEWTON) TRUST LIMITED

Rhif yr elusen: 525755
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2008 31/08/2009 31/08/2010 31/08/2011 31/08/2012
Cyfanswm Incwm Gros £948.63k £1.04m £968.93k £922.90k £987.62k
Cyfanswm gwariant £942.69k £912.08k £959.84k £959.74k £949.33k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £8.10k £124.97k £11.15k £14.45k £57.27k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £939.01k £911.37k £957.00k £908.44k £930.27k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £167 £2 £1 £12 £0
Incwm - Arall £1.35k £2.08k £784 £0 £81
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £938.45k £908.05k £955.79k £954.83k £945.36k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu £4.24k £4.03k £4.05k £4.92k £3.97k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0